Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2005 - 30.06.2006 | Frank Schwalenberg | ||
01.01.2004 - 30.06.2005 | Bernd Witzenrath | 06.05.1947 | |
01.07.2003 - 08.12.2003 | Lars Isecke | 26.09.1971 | |
01.07.2002 - 30.06.2003 | Nicole Brandebusemeyer | 09.10.1974 | |
01.07.2000 - 30.06.2002 | Anouschka Bernhard | 05.10.1970 | |
01.07.1998 - 28.02.1999 | Anouschka Bernhard | 05.10.1970 |