Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
16.03.2024 - 30.06.2025 | Rajko Vidović | 04.03.1975 | |
25.08.2023 - 11.03.2024 | Dinko Jeličić | 19.09.1973 | |
01.12.2022 - 22.08.2023 | Željko Sopić | 26.07.1974 | |
27.08.2022 - 05.11.2022 | Igor Angelovski | 02.06.1976 | |
04.03.2022 - 26.08.2022 | Samir Toplak | 23.04.1970 | |
30.05.2021 - 03.03.2022 | Krunoslav Rendulić | 26.09.1973 | |
03.01.2021 - 24.05.2021 | Sinisa Oreščanin | 30.07.1972 | |
25.02.2020 - 02.01.2021 | Valdas Dambrauskas | 07.01.1977 | |
01.07.2018 - 24.02.2020 | Sergej Jakirović | 23.12.1976 | |
22.01.2018 - 30.06.2018 | Ivan Prelec | 24.07.1987 | |
14.09.2017 - 22.01.2018 | Damir Grlić | 14.08.1975 | |
01.07.2017 - 12.09.2017 | Dean Klafurić | 26.07.1972 | |
30.03.2017 - 30.06.2017 | Davor Mladina | 26.11.1959 | |
09.09.2015 - 30.03.2017 | Damir Milinović | 15.10.1972 | |
01.04.2013 - 30.11.2014 | Ilija Lončarević | 08.10.1944 | |
01.07.2012 - 25.11.2012 | Damir Milinović | 15.10.1972 | |
01.07.2009 - 30.06.2011 | Damir Petravić | 17.07.1963 |