Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2024 - 30.06.2025 | Rui Mota | 23.09.1979 | |
27.09.2023 - 30.06.2024 | Carlos Inarejos | 27.05.1984 | |
23.08.2022 - 29.09.2023 | Robert Arzumanyan | 24.07.1985 | |
22.03.2022 - 15.08.2022 | Aram Hakobyan | 15.08.1979 | |
10.11.2021 - 21.03.2022 | Viktor Bulatov | 22.01.1972 | |
01.07.2021 - 09.11.2021 | Aram Hakobyan | 15.08.1979 | |
05.11.2020 - 30.06.2021 | Dmitriy Gunko | 01.03.1976 | |
27.10.2020 - 04.11.2020 | Vladimir Japalau | 22.03.1982 | |
01.07.2019 - 27.10.2020 | Igor Picuşceac | 27.03.1983 |