Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2024 - 30.06.2026 | Pablo Álvarez | 15.07.1994 | |
05.12.2023 - 30.06.2024 | Mehdi Nafti | 28.11.1978 | |
03.11.2021 - 04.12.2023 | Fran Fernández | 20.03.1980 | |
20.09.2021 - 02.11.2021 | Jorge Romero | 15.12.1986 | |
09.11.2020 - 18.09.2021 | Anquela | 11.09.1957 | |
31.07.2020 - 09.11.2020 | Mere | 15.03.1975 | |
01.07.2019 - 31.07.2020 | Fran Fernández | 20.03.1980 | |
01.07.2018 - 30.06.2019 | Cristóbal Parralo | 21.08.1967 | |
13.10.2016 - 30.06.2018 | Julio Velázquez | 05.10.1981 | |
23.07.2016 - 12.10.2016 | Cosmin Contra | 15.12.1975 | |
01.07.2015 - 30.06.2016 | Muñiz | 02.11.1968 | |
04.02.2014 - 30.06.2015 | José Bordalás | 05.03.1964 | |
03.07.2013 - 04.02.2014 | Miguel Álvarez | 22.03.1958 | |
26.06.2012 - 30.06.2013 | José Bordalás | 05.03.1964 | |
01.07.2008 - 30.06.2012 | Anquela | 11.09.1957 | |
24.09.2006 - 30.06.2007 | Raúl González | 23.10.1952 | |
12.01.2003 - 30.06.2005 | Raúl González | 23.10.1952 |