Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.01.2022 - 22.05.2022 | Richard Ringhov | 11.10.1963 | |
01.01.2021 - 17.09.2021 | Richard Ringhov | 11.10.1963 |
Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.01.2022 - 22.05.2022 | Richard Ringhov | 11.10.1963 | |
01.01.2021 - 17.09.2021 | Richard Ringhov | 11.10.1963 |
Land: | Schweden |
gegründet: | 0000 |
Stadion: | ---------- |
Homepage: | ---------- |
zum Profil » |