Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2024 - 30.06.2025 | Alain Villard | 27.12.1981 | |
02.04.2024 - 30.06.2024 | Labinot Sheholli | 09.07.1988 | |
01.07.2022 - 01.04.2024 | Kurt Baumann | 28.09.1957 | |
01.01.2018 - 30.06.2021 | Albertoz Murtaj | 07.03.1982 |
Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2024 - 30.06.2025 | Alain Villard | 27.12.1981 | |
02.04.2024 - 30.06.2024 | Labinot Sheholli | 09.07.1988 | |
01.07.2022 - 01.04.2024 | Kurt Baumann | 28.09.1957 | |
01.01.2018 - 30.06.2021 | Albertoz Murtaj | 07.03.1982 |
Fussball Club Besa Biel/Bienne | |
Land: | Schweiz |
gegründet: | 10.12.2009 |
Stadion: | ---------- |
Homepage: | https://www.fcbesa-biel.ch/ |
zum Profil » |