Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
08.02.2023 - 30.06.2025 | Pellegrino Matarazzo | 28.11.1977 | |
01.07.2022 - 05.02.2023 | André Breitenreiter | 02.10.1973 | |
27.07.2020 - 17.05.2022 | Sebastian Hoeneß | 12.05.1982 | |
10.06.2020 - 30.06.2020 | Matthias Kaltenbach | 03.03.1985 | |
09.06.2020 - 30.06.2020 | Marcel Rapp | 16.04.1979 | |
01.07.2019 - 09.06.2020 | Alfred Schreuder | 02.11.1972 | |
01.07.2018 - 30.06.2019 | Marcel Rapp | 16.04.1979 | |
11.02.2016 - 30.06.2019 | Julian Nagelsmann | 23.07.1987 | |
26.10.2015 - 10.02.2016 | Huub Stevens | 29.11.1953 | |
02.04.2013 - 25.10.2015 | Markus Gisdol | 17.08.1969 | |
18.12.2012 - 01.04.2013 | Marco Kurz | 16.05.1969 | |
04.12.2012 - 17.12.2012 | Frank Kramer | 03.05.1972 | |
10.02.2012 - 03.12.2012 | Markus Babbel | 08.09.1972 | |
01.07.2011 - 09.02.2012 | Holger Stanislawski | 26.09.1969 | |
02.01.2011 - 30.06.2011 | Marco Pezzaiuoli | 16.11.1968 | |
01.07.2006 - 31.12.2010 | Ralf Rangnick | 29.06.1958 | |
10.01.2006 - 24.05.2006 | Lorenz-Günther Köstner | 30.01.1952 | |
19.11.2005 - 09.01.2006 | Roland Dickgießer | 09.11.1960 | |
01.07.2000 - 18.11.2005 | Hansi Flick | 24.02.1965 | |
13.03.1999 - 30.06.2000 | Alfred Schön | 13.01.1962 |